单荣同志简历
单荣,男,汉族,1956年12月生(55岁),四川西昌人,1981年3月加入中国共产党,1974年8月参加工作,省委党校法律专业毕业,党校大学学历。
现任攀枝花市政协党组书记。
1974.08-1976.06 盐边县新坪乡梭罗村知青
1976.06-1981.02 盐边县汽车队工人、物资局办事员
1981.02-1984.02 攀枝花市委党校理论班学习
1984.02-1987.03 中共盐边县委宣传部干事、副部长(其间:1986.02-1987.03挂职任盐边县永兴乡党委书记)1987.03-1991.01 盐边县政府副县长
1991.01-1994.04 中共盐边县委副书记
1994.04-1999.07 中共盐边县委书记(其间:1998.06-1999.06挂职任省劳动厅厅长助理)
1999.07-2001.02 攀枝花市政府市长助理、党组成员(1997.09-1999.12 省委党校法律专业本科学习)
2001.02-2002.04 攀枝花市政府市长助理、党组成员,四川攀枝花高耗能工业园区管委会主任、党工委副书记(其间:2001.09-2001.12国家行政学院司局长任职培训班学习)
2002.04-2004.03 攀枝花市政府副市长、党组成员,四川攀枝花高耗能工业园区管委会主任、党工委副书记
2004.03-2007.01 攀枝花市政府副市长、党组成员
2007.01-2007.02 中共攀枝花市委常委,市政府副市长、党组成员
2007.02-2011.09 中共攀枝花市委常委、政法委书记,市委民工委书记(兼)
2011.09-2011.10 中共攀枝花市委政法委书记,市委民工委书记(兼)
2011.10- 攀枝花市政协党组书记
中共第九届攀枝花市委委员
赵勇同志简历
赵勇,男,汉族,1958年8月生(53岁),天津人,1982年12月加入中国共产党,1976年9月参加工作,省委党校法律专业毕业,党校大学学历。
现任攀枝花市政协副主席、党组副书记,市委统战部部长。
1976.09-1978.10 渡口市郊区新华公社知青
1978.10-1984.07 渡口市肉联厂工人,供销组、政治办公室负责人
1984.07-1985.02 渡口市肉联厂副厂长
1985.02-1987.03 渡口市委党校中专班学习
1987.03-1988.12 渡口市肉联厂党支部书记、副厂长
1988.12-1990.07 攀枝花市冷冻厂常务副厂长
1990.07-1991.12 攀枝花市冷冻厂党支部书记、常务副厂长
1991.12-1994.10 攀枝花市冷冻厂厂长、党支部书记(1991.09-1994.06市委党校经济管理专业大专学习)
1994.10-1995.12 攀枝花市食品公司党委书记、副经理
1995.12-1996.08 攀枝花市食品公司党委书记、经理
1996.08-1998.04 攀枝花市贸易局副局长、党组成员(1994.09-1996.12省委党校法律专业本科学习)
1998.04-2001.09 攀枝花市贸易局局长、党组书记
2001.09-2002.03 攀枝花市人事局局长、党组书记
2002.03-2004.08 中共攀枝花市委组织部副部长,市人事局局长、党组书记,市编办主任
2004.08-2005.02 中共攀枝花市东区区委书记
2005.02-2009.11 中共攀枝花市东区区委书记、区人大常委会主任
2009.11-2010.02 中共攀枝花市委统战部部长,东区区委书记、区人大常委会主任
2010.02-2010.03 中共攀枝花市委统战部部长,东区人大常委会主任
2010.03-2010.05 攀枝花市政协副主席、党组成员,市委统战部部长,东区人大常委会主任
2010.05-2011.12 攀枝花市政协副主席、党组成员,市委统战部部长
2011.12- 攀枝花市政协副主席、党组副书记,市委统战部部长
中共第九届攀枝花市委委员
庞向东同志简历
庞向东,男,汉族,1956年9月生(55岁),辽宁彰武人,1976年12月加入中国共产党,1973年12月参加工作,省委党校现代管理专业毕业,党校研究生学历。
现任攀枝花市政协副主席、党组成员。
1973.12-1975.08 渡口矿务局太平矿二区掘进队工人、团支部书记
1975.08-1977.04 渡口矿务局太平矿二区团总支书记
1977.04-1983.05 渡口矿务局太平矿团委副书记
1983.05-1987.12 攀枝花矿务局太平矿团委书记(其间:1985.08-1987.06市委党校政治专业干部大专培训班脱产学习)
1987.12-1989.10 攀枝花矿务局太平矿运输区党总支书记
1989.10-1991.10 攀枝花矿务局太平矿党委副书记兼纪委书记
1991.10-1997.03 中共攀枝花市委宣传部副部长(其间:1992.08-1994.12省委党校经济管理专业本科学习;1995.08-1997.03兼任攀枝花日报社党委书记)
1997.03-2001.09 攀枝花市政协秘书长、党组成员
2001.09-2003.03 攀枝花市政协秘书长、办公室主任、党组成员
2003.03-2007.02 攀枝花市政协副主席、秘书长、办公室主任、党组成员(其间:2003.03-2005.06省委党校现代管理专业研究生班学习)
2007.02- 攀枝花市政协副主席、党组成员
伍维根同志简历
伍维根,男,汉族,1963年6月生(48岁),四川泸县人,民盟盟员,1984年8月参加工作,电子科技大学电路与系统专业毕业,博士研究生。
现任攀枝花市政协副主席,攀枝花学院副院长,民盟攀枝花市委主委。
1980.09-1984.07 重庆大学采矿系矿山工程物理专业学习
1984.08-1986.09 辽宁阜新矿业学院物理研究室教师
1986.09-1989.07 山西矿业学院采矿工程专业硕士研究生学习
1989.07-1995.06 攀枝花大学电气系教师
1995.06-2000.03 攀枝花大学电气系副主任(主持工作,其间:1999.03-2000.02挂职任电子科技大学人事处处长助理)
2000.03-2000.08 攀枝花大学教务处副处长
2000.08-2002.03 攀枝花大学校长助理(其间:2000.09-2000.12 市委党校第10期青干班学习;2001.03-2001.06 四川省高校第4期中青班学习)
2002.03-2003.10 攀枝花学院院长助理(1998.09-2003.07电子科技大学电路与系统专业博士研究生学习)
2003.10-2004.02 攀枝花学院院长助理,民盟攀枝花市委副主委
2004.02-2004.12 攀枝花学院副院长,民盟攀枝花市委副主委
2004.12-2007.02 攀枝花学院副院长,民盟攀枝花市委主委
2007.02- 攀枝花市政协副主席,攀枝花学院副院长,民盟攀枝花市委主委
十届省政协委员
何群同志简历
何群,男,汉族,1958年1月生(54岁),广东恩平人,致公党党员,1975年3月参加工作,中南矿冶学院有色冶金系团矿(专门化)专业毕业,大学学历。
现任攀枝花市政协副主席,攀钢集团研究院有限公司冶金与环保研究所副所长,致公党省委常委、致公党攀枝花市委主委。
1975.03-1978.09 湖南临武县武水公社知青
1978.10-1982.08 中南矿冶学院有色冶金系团矿(专门化)专业学习
1982.08-2004.02 攀钢钢铁研究院助理工程师、工程师、高级工程师(2000.09任致公党攀枝花市委副主委)
2004.02-2006.10 攀钢钢铁研究院冶金研究所副所长,致公党攀枝花市委副主委
2006.10-2007.02 攀钢钢铁研究院冶金研究所副所长,致公党攀枝花市委主委
2007.02-2007.11 攀枝花市政协副主席,攀钢钢铁研究院冶金研究所副所长,致公党攀枝花市委主委(2007.05任致公党省委常委)
2007.11-2010.09 攀枝花市政协副主席,攀钢集团研究院有限公司冶金研究所副所长,致公党省委常委、致公党攀枝花市委主委
2010.09- 攀枝花市政协副主席,攀钢集团研究院有限公司冶金与环保研究所副所长,致公党省委常委、致公党攀枝花市委主委
十届省政协委员
吴文发同志简历
吴文发,男,彝族,1958年9月生(53岁),四川攀枝花人,无党派,1978年7月参加工作,省委党校法律专业毕业,党校大学学历。
现任攀枝花市政协副主席,市民宗委主任,省工商联常委,市工商联主席(兼)。
1978.07-1979.05 渡口市仁和区团委干事
1979.05-1981.08 渡口市仁和区委统战部民族办公室干事
1981.08-1982.07 西南民族学院学习
1982.07-1987.03 攀枝花市仁和区民委干事
1987.03-1995.12 攀枝花市仁和区民委副主任(其间:1989.09-1992.07 省委党校经济管理专业中专学习)1995.12-1997.10 攀枝花市仁和区民委(民宗局)主任(局长)
1997.10-1999.06 攀枝花市民委“两资”办主任
1999.06-2000.12 攀枝花市民委主任助理(1997.08-2000.06省委党校经济管理专业大专学习)
2000.12-2001.09 攀枝花市民委副主任
2001.09-2003.04 攀枝花市民宗局副局长
2003.04-2005.06 攀枝花市民宗局局长兼市宗教办主任
2005.06-2007.02 攀枝花市民宗委主任
(2003.09-2005.12省委党校法律专业本科学习)
2007.02-2009.06 攀枝花市政协副主席,市民宗委主任
2009.06-2009.09 攀枝花市政协副主席,市民宗委主任,市工商联主席(兼)
2009.09- 攀枝花市政协副主席,市民宗委主任,省工商联常委,市工商联主席(兼)
十届省政协常委
刘德顺同志简历
刘德顺,男,汉族,1957年9月生(54岁),四川米易人,1986年2月加入中国共产党,1976年9月参加工作,四川师范大学经济管理专业毕业,在职大学学历。
现任攀枝花农村商业银行董事长、党委书记。
1976.09-1978.09 米易县攀莲镇中心小学教师
1978.09-1980.07 西昌财贸校财政专业学习
1980.08-1986.06 米易县财政局干事、预算股副股长、股长
1986.06-1993.04 米易县财政局副局长(其间:
1989.09-1991.06四川师范大学经济管理专业学习)
1993.04-1995.03米易县财政局局长(其间:1994.04-1994.06市委党校青干班学习)
1995.03-1996.10 米易县政府副县长
1996.10-1998.05 攀枝花市财政局副局长、党组成员
1998.05-1998.10 攀枝花市财政局副局长、党组副书记
1998.10-2010.11 攀枝花市财政局局长、党组书记(其间:2003.05省委党校财政理论培训班学习;2003.10清华大学公共管理高级研修班学习)
2010.11-2011.05 攀枝花市财政局局长、党组书记,攀枝花农村商业银行筹建工作组组长、临时党委书记
2011.05-2011.06 攀枝花市财政局局长,攀枝花农村商业银行筹建工作组组长、临时党委书记
2011.06-2011.11 攀枝花农村商业银行筹建工作组组长、临时党委书记
2011.11-2011.12 攀枝花农村商业银行董事长、临时党委书记
2011.12- 攀枝花农村商业银行董事长、党委书记
马晓凤同志简历
马晓凤,女,汉族,1965年12月生(46岁),湖南隆回人,1986年9月加入中国共产党,1987年7月参加工作,省委党校区域经济学专业毕业,党校研究生学历。
现任攀枝花市文化和新闻出版局局长、党委书记。
1984.09-1987.07 攀枝花大学中文系文秘专业学习
1987.07-1988.09 攀枝花大学理工系秘书、辅导员
1988.09-1992.04 攀枝花大学团委副书记(其间:1990.02-1990.08西南师范大学教育系高等教育管理培训;1991.09-1992.04攀枝花市仁和区大龙潭乡锻炼)
1992.04-1993.10 攀枝花大学团委书记(1991.09-1993.07四川师范大学政教系行政管理专业本科学习)
1993.10-2000.10 共青团攀枝花市委副书记、市少工委主任、党组成员(其间:1998.09-2000.09西南师范大学经济管理方向研究生班学习;1998.10-2001.01四川师范学院政治学理论专业研究生课程进修班学习)
2000.10-2002.09 攀枝花市计划生育委员会常务副主任、机关党支部书记、党组成员
2002.09-2002.10 攀枝花市计划生育委员会常务副主任、党组书记
2002.10-2005.05 攀枝花市计划生育委员会主任、党组书记(其间:2003.07-2004.01挂职任四川省卫生厅办公室副主任)
2005.05-2006.12 攀枝花市人口和计划生育委员会主任、党组书记(其间:2006.09-2006.11省委党校第12期局长班学习)
2006.12-2007.02 攀枝花市文化局党委书记
2007.02-2010.09 攀枝花市文化局局长、党委书记(其间:2007.09-2010.09省委党校区域经济学专业研究生班学习;2009.10-2009.11清华大学公共管理高级研修班学习)
2010.09- 攀枝花市文化和新闻出版局局长、党委书记
周治端同志简历
周治端,男,汉族,1964年5月生(47岁),重庆人,民进会员,1986年7月参加工作,南充师范学院政教专业毕业,大学学历。
现任攀枝花广播电视大学校长,民进攀枝花市委主委。
1982.09-1986.07 南充师范学院政治系政教专业学习
1986.07-1988.08 攀枝花市第三高级中学校教师
1988.08-1995.08 攀枝花市第三高级中学校教师、班主任
1995.08-1998.08 攀枝花市第三高级中学校政治教研组组长
1998.08-1999.08 攀枝花市第三高级中学校高中部年级副主任(1998.12评为中学高级教师)
1999.08-2003.12 攀枝花市第三高级中学校高中部年级主任(其间:2001.10-2001.12华南师范大学中小学骨干教师国家级培训班学习)
2003.12-2007.08 攀枝花市第三高级中学校副校长(其间:2004.10-2004.11四川省中学校长任职资格培训)
2007.08-2009.07 攀枝花市第三高级中学校副校长,民进攀枝花市委主委(其间:2007.08清华大学四川省第7期党外中青年干部培训班学习)
2009.07- 攀枝花广播电视大学校长,民进攀枝花市委主委(其间:2011.10-2011.11省社会主义学院省政协党外委员进修班学习)
十届省政协委员、七届市政协常委
唐云城同志简历
唐云城,男,汉族,1957年10月生(54岁),河北唐山人,1982年10月加入中国共产党,1975年3月参加工作,省委党校经济管理专业毕业,党校大学学历。
现任攀枝花市政协秘书长、党组成员、办公室主任。
1971.10-1975.03 四川省“五·七”艺术学校话剧专业学习
1975.03-1982.11 渡口市话剧团演员、演员队长、业务办公室主任
1982.11-1984.07 渡口市文化局团委副书记
1984.07-1988.03 攀枝花市川剧团团长(其间:1985.09-1987.09市委党校大专班学习)
1988.03-1989.12 攀枝花市政府办公厅秘书处秘书
1989.12-1997.08 攀枝花市工商行政管理局副局长、市个体劳动者协会会长、市私营企业协会会长、市消费者协会会长(其间:1992.09-1994.09省委党校经济管理专业本科学习)
1997.08-1999.10 攀枝花市政府驻昆明办事处党委书记
1999.10-2004.02 攀枝花市政府驻昆明办事处主任、党委书记,攀昆大厦董事长、总经理
2004.02-2006.12 攀枝花市政府副秘书长、市政务服务中心主任
2006.12-2007.02 攀枝花市政协党组成员、市政务服务中心主任
2007.02-2007.04 攀枝花市政协秘书长、党组成员、办公室主任,市政务服务中心主任
2007.04- 攀枝花市政协秘书长、党组成员、办公室主任
新闻推荐
本报讯(冯晓玲报道)近日,米易县人民检察院驻所检察室联合县看守所召开留所服刑人员家属座谈会,并安排留所服刑人员会见家属,有效缓解了他们节前的想家情绪,彰显了政法机关的人文关怀。在座谈会上,米易县...
米易新闻,讲述家乡的故事。有观点、有态度,接地气的实时新闻,传播米易县正能量。看家乡事,品故乡情。家的声音,天涯咫尺。